Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовностi | 18.07.2006 | 19.07.2006 |
Заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації | 18.07.2006 | 23.11.2007 |
Голова підкомітету з питань благодійної діяльності та фінансування культури Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовностi | 19.07.2006 | 23.11.2007 |
Член Тимчасової слідчої комісіі Верховної Ради України з питань розслідування звинувачень у підкупі народних депутатів України | 31.07.2006 | 22.09.2006 |