Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | 18.07.2006 | 26.07.2006 |
Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання порушення законодавства під час проведення виборів до органів місцевого самоврядування в м.Черкаси у 2006 році | 25.07.2006 | 16.10.2006 |
Голова підкомітету з питань енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | 26.07.2006 | 16.10.2006 |