Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин | 04.12.2014 | 24.12.2014 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області | 14.07.2015 | 15.03.2018 |
Перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань зв'язків з українцями, які проживають за кордоном Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин | 24.12.2014 | 15.03.2018 |