Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України у сфері тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин Харківським міським головою Добкіним Михайлом Марковичем та секретарем Харківської міської ради Кернесом Геннадієм Адольфовичем при виконанні ними службових обов'язків | 07.03.2008 | 18.12.2008 |
Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення | 19.03.2009 | 18.06.2010 |
Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин | 23.12.2008 | |
Секретар Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | 26.12.2007 | 23.12.2008 |