Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України | 17.03.2011 | 20.03.2012 |
Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин | 23.09.2010 | |
Член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування | 26.12.2007 | 23.09.2010 |