Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | 11.06.2002 | 12.06.2002 |
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | 12.06.2002 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки дотримання Національною телекомпанією України вимог законодавства України щодо використання бюджетних коштів та ведення фінансово-господарської діяльності | 20.11.2003 | 17.11.2005 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування обставин видання Указу Президента України "Про звільнення В.Сацюка з посади першого заступника Голови Служби безпеки України" | 21.12.2004 | 25.05.2006 |