Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин | 11.06.2002 | 12.06.2002 |
Голова підкомітету з питань корінних народів, національних меншин та етнічних груп Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин | 12.06.2002 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо забезпечення парламентського контролю за режимом державного кордону України в районі острова Коса Тузла | 23.10.2003 | 25.05.2006 |