Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Заступник голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин прийняття Радою суддів України рішення про призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад | 08.06.2007 | 23.11.2007 |
Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони | 18.07.2006 | 19.07.2006 |
Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності Збройних Сил України Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони | 19.07.2006 | 23.11.2007 |
Член Лічильної комісії Верховної Ради України п'ятого скликання | 25.05.2006 | 23.11.2007 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування факту порушень прав народних депутатів України | 25.07.2006 | 09.02.2007 |