Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій | 11.06.2002 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки законності та фактів порушень при веденні будівництва торгово-сервісного центру "Поділля" на території Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області | 15.02.2004 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по підготовці і попередньому розгляду узгоджених законопроектів про засади внутрішньої політики України, про засади зовнішньої політики України та про засади національних інтересів і національної стратегії розвитку України | 24.10.2002 | 17.11.2005 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для контролю за дотриманням законності при ввезенні на митну територію України продуктів харчування та інших товарів | 25.12.2002 | 17.11.2005 |