Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції | 11.06.2002 | 11.07.2002 |
Член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | 11.07.2002 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу виборчого законодавства | 14.02.2006 | 25.05.2006 |