Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки ситуації, що склалася на ринку зерна і хліба в Україні | 03.04.2003 | 25.05.2006 |
Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності | 11.06.2002 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань фінансово-економічного обгрунтування джерел і механізму відновлення заощаджень громадян України | 11.07.2002 | 25.05.2006 |