Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин організації касетного скандалу та його впливу на стан національної безпеки України | 06.10.2005 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування обставин вчинення неправомірних дій працівниками податкової служби, що призвели до зупинення роботи Відкритого акціонерного товариства "Нафтопереробний комплекс - Галичина" (м. Дрогобич, Львівська область), а також з'ясування причин, що зумовили призупинення роботи Закритого акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (м.Кременчук, Полтавська область) | 07.10.2004 | 25.05.2006 |
Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики | 11.06.2002 | 13.10.2004 |
Голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи(судово-правової реформи) Комітету Верховної Ради України з питань правової політики | 13.10.2004 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для контролю за дотриманням законності при ввезенні на митну територію України продуктів харчування та інших товарів | 25.12.2002 | 17.11.2005 |