Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії | 01.07.2004 | 25.05.2006 |
Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з моніторингу виконання Рекомендацій парламентських слухань "Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО" та Плану дій Україна-НАТО | 06.02.2003 | 25.05.2006 |
Член Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції | 06.03.2003 | 10.04.2003 |
Голова підкомітету з питань координації співробітництва з ЄС, СОТ та ОЧЕС Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції | 10.04.2003 | 25.05.2006 |
Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах | 11.06.2002 | 06.03.2003 |