Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України | 18.07.2006 | 19.07.2006 |
Голова підкомітету з питань депутатської етики Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України | 19.07.2006 | 23.11.2007 |
Член Лічильної комісії Верховної Ради України п'ятого скликання | 25.05.2006 | 23.11.2007 |