Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питання підготовки проекту Закону України про вибори народних депутатів України | 03.11.2011 | 08.12.2011 |
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності | 13.04.2010 | |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України | 17.03.2011 | 20.03.2012 |
Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин використання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету України з державного матеріального резерву | 18.06.2010 | 17.12.2010 |