Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання порушення законодавства під час проведення виборів до органів місцевого самоврядування в м.Черкаси у 2006 році | 12.09.2006 | 11.01.2007 |
Член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики | 18.07.2006 | 25.07.2006 |
Голова підкомітету з питань економічного розвитку регіонів України Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики | 25.07.2006 | 12.06.2007 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування витрат коштів, отриманих від приватизації ВАТ "Криворіжсталь" | 30.11.2006 | 12.06.2007 |