Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань євроінтеграції та євроатлантичного співробітництва Комітету Верховної Ради України у закордонних справах | 19.06.2014 | |
Голова підкомітету з питань євроінтеграції та євроатлантичного співробітництва Комітету Верховної Ради України у закордонних справах | 20.02.2013 | 19.06.2014 |
Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах | 25.12.2012 | 20.02.2013 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин загибелі О. Музичка | 28.03.2014 |