Посада | Дата прийому | Дата звільнення |
---|---|---|
Голова підкомітету у справах інвалідів Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів | 06.09.2006 | 06.09.2006 |
Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення соціального захисту та реабілітації інвалідів Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів | 06.09.2006 | 23.11.2007 |
Член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів | 18.07.2006 | 06.09.2006 |
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ефективності функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні | 21.12.2006 | 23.11.2007 |