Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
Дата створення: | 04 грудня 2014р. |
Підстава для створення: | Постанова Верховної Ради України № від 04 грудня 2014р. |
Кількісний склад: | 13 депутатів, станом на 29 серпня 2019р. |
Дата закриття: | 29 серпня 2019р. |
СКЛАД КОМІТЕТУ | |
Веб-сайт Комітету |
Скуратовський Сергій Іванович | Голова Комітету (11.12.2014 - 29.08.2019) |
Андрієвський Дмитро Йосипович | Перший заступник голови Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Шинькович Андрій Васильович | Заступник голови Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Сабашук Петро Павлович | Заступник голови Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Кодола Олександр Михайлович | Заступник голови Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Бабак Альона Валеріївна | Заступник голови Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Сташук Віталій Филимонович | Секретар Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Марченко Олександр Олександрович | Голова підкомітету з питань будівництва та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (24.12.2014 - 29.08.2019) |