ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ ЩО ПОДАНІ |
Керівникам міністерств і відомств України |
Рішняк Іван Миколайович Народний депутат України IV скл. |
№ та дата запиту, автор |
До кого запит |
Зміст запиту |
Стан виконання |
Міністерство освіти і науки України Ніколаєнко Станіслав Миколайович |
Депутатський запит з приводу затримки фінансування державної програми "Шкільний автобус". |
Отримано з підпису 09.03.2005р. і відправлено 10.03.2005р. Відповіді №1/10-515, 1/13-161 від 23.03.05р. - міністр Ніколаєнко.
|
|
Міністерство фінансів України Пинзеник Віктор Михайлович |
Депутатський запит з приводу затримки фінансування державної програми "Шкільний автобус". |
Отримано з підпису 09.03.2005р. і відправлено 10.03.2005р. Відповіді №31-03140-2-6/1872, 1907 від 24.03.05р. - заст. міністра Матвійчук.
|
|
Міністерство аграрної політики України Лузан Юрій Якович |
Депутатський запит стосовно збільшення масштабів шкідливої вирубки лісів на території Сумської області. |
Отримано з підпису 20.01.2005р. і відправлено 21.01.2005р. Відповіді №37-13-3-4/1457, 1417 від 07.02.05р. - перший заст. міністра Лузан.
|
|
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Поляков Сергій Васильович |
Депутатський запит стосовно збільшення масштабів шкідливої вирубки лісів на території Сумської області. |
Отримано з підпису 20.01.2005р. і відправлено 21.01.2005р. Відповіді №701/-к/27-4 від 04.02.05р.- заст.міністра Луцько.
|
|
Міністерство економіки України Деркач Микола Іванович |
Депутатський запит щодо критичної ситуації з водопостачанням у селі Чернеча Слобода Буринського району Сумської області. |
Відповідь №64-20/5435-3 від від 08.12.04р. - т.в.о. міністра Романюк.
|
|
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Рева Григорій Васильович |
Депутатський запит щодо критичної ситуації з водопостачанням у селі Чернеча Слобода Буринського району Сумської області. |
Отримано з підпису 22.11.2004р. і відправлено 24.11.2004р. Відповіді №01-2451/161, 01-2451/161 від 01.12.04р. - міністр Рева.
|
|
Всього: 6 |