Комітет з питань економічної політики
Дата створення: | 04 грудня 2014р. |
Підстава для створення: | Постанова Верховної Ради України № від 04 грудня 2014р. |
Кількісний склад: | 16 депутатів, станом на 29 серпня 2019р. |
Дата закриття: | 29 серпня 2019р. |
СКЛАД КОМІТЕТУ | |
Веб-сайт Комітету |
Іванчук Андрій Володимирович | Голова Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Соловей Юрій Ігорович | Заступник голови Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Матківський Богдан Миронович | Секретар Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
Кошелєва Альона Володимирівна | Голова підкомітету з питань державної економічної політики, регулювання державних закупівель, державної політики у сфері побутових відходів та металобрухту Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (24.12.2014 - 29.08.2019) |
Чекіта Геннадій Леонідович | Голова підкомітету з питань цін і тарифів, ціноутворення, регуляторної політики, кооперації, захисту прав споживачів Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (24.12.2014 - 29.08.2019) |
Денисенко Анатолій Петрович | Голова підкомітету з питань приватизації державного і комунального майна, націоналізації, реприватизації, банкрутства, застави, лізингу, концесії, оренди, розподілу продукції, управління майном, що перебуває у державній та комунальній власності Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (24.12.2014 - 29.08.2019) |
Фаєрмарк Сергій Олександрович | Голова підкомітету з питань господарського законодавства, антимонопольної політики, розвитку економічної конкуренції Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (24.12.2014 - 29.08.2019) |